MUÑOZ JUAREZ SIXTO
Informe ejecutivo de MUÑOZ JUAREZ SIXTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ JUAREZ SIXTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTERO&MENENDEZ SL | Administrador Solidario | 12/04/2010 | 02/05/2014 |
PRODUCTOS JUAREZ SLL | Liquidador | 10/04/2013 | 10/04/2013 |
PRODUCTOS JUAREZ SLL | Administrador Solidario | 08/07/2010 | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ JUAREZ SIXTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ JUAREZ SIXTO
Empresa: MONTERO&MENENDEZ SL
Administrador Solidario
- Guinea Pinto Raul
- Muñoz Juarez Sixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 28, S 8, H CR 20368, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-13
Empresa: PRODUCTOS JUAREZ SLL
Liquidador
- Muñoz Juarez Sixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 57, S 8, H CR 20549, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-13
Empresa: PRODUCTOS JUAREZ SLL
Administrador Solidario
- Muñoz Juarez Jesus
- Muñoz Juarez Sixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 57, S 8, H CR 20549, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-13
Empresa: PRODUCTOS JUAREZ SLL
Administrador Solidario
- Muñoz Juarez Jesus
- Muñoz Juarez Sixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 54, S 8, H CR 20549, I/A 1 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-13
Empresa: MONTERO&MENENDEZ SL
Administrador Solidario
- Guinea Pinto Raul
- Muñoz Juarez Sixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 26, S 8, H CR 20368, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-13
Información de MUÑOZ JUAREZ SIXTO
Mostramos los datos de MUÑOZ JUAREZ SIXTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ JUAREZ SIXTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos