MUÑOZ JIMENEZ JORGE
Informe ejecutivo de MUÑOZ JIMENEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ JIMENEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAYSA ANDUJAR SA | Administrador Solidario | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ JIMENEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ JIMENEZ JORGE
Empresa: RAYSA ANDUJAR SA
Administrador Solidario
- Muñoz Jimenez Jorge
- Muñoz Jimenez Salome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 15, S 8, H J 2153, I/A 11 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-23
Empresa: RAYSA ANDUJAR SA
Administrador Solidario
- Muñoz Jimenez Jorge
- Muñoz Jimenez Salome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 15, S 8, H J 2153, I/A 10 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-23
Empresa: RAYSA ANDUJAR SA
Administrador Solidario
- Muñoz Jimenez Jorge
- Muñoz Jimenez Salome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 15, S 8, H J 2153, I/A 9 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-23
Información de MUÑOZ JIMENEZ JORGE
Mostramos los datos de MUÑOZ JIMENEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ JIMENEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos