MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO
Informe ejecutivo de MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIQUIAN DIGITAL SL | Administrador Unico | 28/01/2022 | |
ADVANS ASESORES SL | Administrador Unico | 05/11/2011 | |
ADVANS BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Socio Unico | 05/11/2011 | |
ADVANS BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 05/11/2011 | |
SERVICIOS DE MEDIACION AVANZADA AIE | Representante | 02/09/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO
Empresa: ALIQUIAN DIGITAL SL
Administrador Unico
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 46, S 8, H CR 32404, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-13
Empresa: SERVICIOS DE MEDIACION AVANZADA AIE
Consejero
Presidente
Representante
- Estarreado Navarro Daniel Jose
- Granda Blanco Jose Ramon
- Marin Sanchez Juan Antonio
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
- Ruiz Carceles Juan David
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27952 , F 219, S 8, H M 503795, I/A 11 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: SERVICIOS DE MEDIACION AVANZADA AIE
Consejero
Presidente
Representante
- Garcia- Yague Llorente Guillermo
- Marin Sanchez Juan Antonio
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
- Revuelta Fuente Ramiro
- Ruiz Carceles Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27952 , F 214, S 8, H M 503795, I/A 2 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Administrador Unico
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 214, S 8, H CR 1452,BIS , I/ 5 (05/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Administrador Solidario
- Espadas Pavon Manuel
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 214, S 8, H CR 1452,BIS , I/ 5 (05/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Socio Único
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 214, S 8, H CR 1452,BIS , I/ 5 (05/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Empresa: ADVANS ASESORES SL
Administrador Unico
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 64, S 8, H CR 5084, I/A 4 (05/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Empresa: ADVANS ASESORES SL
Administrador Solidario
- Espadas Pavon Manuel
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 64, S 8, H CR 5084, I/A 4 (05/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Empresa: ADVANS ASESORES SL
Socio Único
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 64, S 8, H CR 5084, I/A 4 (05/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Empresa: SERVICIOS DE MEDIACION AVANZADA AIE
Consejero
Presidente
Representante
- Garcia- Yague Llorente Guillermo
- Muñoz Hontanilla Antonio Benito
- Revuelta Fuente Ramiro
- Ruiz Carceles Juan David
- Sanchez Marin Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27952 , F 210, S 8, H M 503795, I/A 1 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-28
Información de MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO
Mostramos los datos de MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ HONTANILLA ANTONIO BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos