MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMNESIA BEACH SL | Apoderado | 25/03/2021 | |
AUTOCARES NIWLAY SL | Socio Unico | 30/05/2018 | |
CREACIONES MUÑOZ SL | Apoderado | 22/02/2012 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO
Empresa: AMNESIA BEACH SL
Apoderado
- Muñoz Hernandez Segundo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 135, S 8, H A 39531, I/A 5 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-03
Empresa: AMNESIA BEACH SL
Administrador Unico
- Muñoz Hernandez Segundo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 135, S 8, H A 39531, I/A 4 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-03
Empresa: AUTOCARES NIWLAY SL
Socio Único
- Muñoz Hernandez Segundo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 92, S 8, H A 46661, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-03
Empresa: CREACIONES MUÑOZ SL
Apoderado
- Muñoz Hernandez Segundo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 45, S 8, H A 40262, I/A 3 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-03
Información de MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ HERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos