MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO CLINICO EL BOSQUE SA | Administrador Unico | 10/06/2019 | |
LASER AVANT SL | Administrador Unico | 19/03/2014 | |
SJS MEDICA SL | Administrador Unico | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO
Empresa: CENTRO CLINICO EL BOSQUE SA
Administrador Unico
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 67466, I/A 13 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: CENTRO CLINICO EL BOSQUE SA
Administrador Unico
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 124, S 8, H M 67466, I/A 12 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: CENTRO CLINICO EL BOSQUE SA
Consejero Delegado Solidario
- Ausin Gonzalo Miguel Angel
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Consejero
- Ausin Bintcliffe Meriel
- Ausin Gonzalo Miguel Angel
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 124, S 8, H M 67466, I/A 12 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: UNIDAD ARAGONESA DE SALUD SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Lorenzo Ramon Jose
- Muñoz Heras Sergio Antonio
- Sanchez Andres Guillermo Alfonso
Consejero
- Hernandez Lorenzo Ramon Jose
- Muñoz Heras Sergio Antonio
- Sanchez Andres Guillermo Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 124, S 8, H Z 15043, I/A 32 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-50
Empresa: CENTRO CLINICO EL BOSQUE SA
Consejero Delegado Solidario
- Ausin Gonzalo Miguel Angel
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Consejero
- Ausin Bintcliffe Meriel
- Ausin Gonzalo Miguel Angel
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22264 , F 2, S 8, H M 67466, I/A 10 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: LASER AVANT SL
Administrador Unico
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32067 , F 69, S 8, H M 577116, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
Empresa: SJS MEDICA SL
Administrador Unico
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6830 , F 185, S 8, H M 111246, I/A 6 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Empresa: CENTRO CLINICO EL BOSQUE SA
Consejero Delegado Solidario
- Ausin Gonzalo Miguel Angel
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Consejero
- Ausin Bintcliffe Meriel
- Ausin Gonzalo Miguel Angel
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22264 , F 101, S 8, H M 67466, I/A 8 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Empresa: QUANTUM QUIRURGICA SL
Liquidador
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22638 , F 92, S 8, H M 404866, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Empresa: QUANTUM QUIRURGICA SL
Administrador Unico
- Muñoz Heras Sergio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22638 , F 92, S 8, H M 404866, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Información de MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ HERAS SERGIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos