MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMINIS PATRIMONIALS SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2016 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA
Empresa: INMOBILIARIA LA VILETA I SL
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Angeles-maria
- Ribot Colomar Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 186, S 8, H PM 43501, I/A 2 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-07
Empresa: DOMINIS PATRIMONIALS SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Gomez Angeles-maria
- Ribot Muñoz Angela
- Ribot Muñoz Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 3, S 8, H PM 77536, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-07
Empresa: HABITATGES CIUTAT DEL SUR SL
Apoderado
- Muñoz Gomez Angeles-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 26, S 8, H PM 35373, I/A 6 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-07
Empresa: SA PUNTA DE SON ESPANYOLET SL
Apoderado
- Muñoz Gomez Angeles-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 102, S 8, H PM 65815, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-07
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Angeles-maria
- Ribot Colomar Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 110, S 8, H PM 53691, I/A 2 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-07
Empresa: HABITATGES CIUTAT DEL SUR SL
Apoderado
- Muñoz Gomez Angeles-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 26, S 8, H PM 35373, I/A 5 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-07
Empresa: SA PUNTA DE SON ESPANYOLET SL
Apoderado
- Muñoz Gomez Angeles-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 102, S 8, H PM 65815, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-07
Empresa: NEGOCI DE LLOGUERS ILLENCS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Angeles-maria
- Ribot Colomar Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 129, S 8, H PM 41408, I/A 3 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
Empresa: PROMOCIONS MASSANELLA DELS REIS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Angeles-maria
- Ribot Colomar Federico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 70, S 8, H PM 51777, I/A 2 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-07
Empresa: PROMOCIONS SON MOIX REIAL SL
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Angeles-maria
- Ribot Colomar Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 104, S 8, H PM 53689, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-07
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA
Mostramos los datos de MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GOMEZ ANGELES-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos