MUÑOZ GODOY RAFAEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ GODOY RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ GODOY RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFIDEME SA | Apoderado | 21/02/2019 | |
ALFIDEME SA | Apoderado | 03/04/2013 | |
IBIZASKY SA | Apoderado Solidario | 27/02/2013 | |
PROCEDIMIENTOS DEL AGUA MELILLA SL | Apoderado | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GODOY RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GODOY RAFAEL
Empresa: ALFIDEME SA
Apoderado
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532, L 4439, F 106, S 8, H MA134992, I/A 4 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Liquidador
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 126, S 8, H ML 1080, I/A 4 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-52
Administrador Unico
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 126, S 8, H ML 1080, I/A 4 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-52
Empresa: ALFIDEME SA
Apoderado
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 76, S 8, H ML 1081, I/A 5 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-52
Empresa: ALFIDEME SA
Administrador Solidario
- Muñoz Godoy Rafael
- Sole Serrano Jaime
- Viñas Picazo Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 75, S 8, H ML 1081, I/A 4 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-52
Empresa: IBIZASKY SA
Apoderado Solidario
- Muñoz Godoy Rafael
- Sole Serrano Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 46, S 8, H ML 1598, I/A 4 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-52
Empresa: PROCEDIMIENTOS DEL AGUA MELILLA SL
Apoderado
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 173, S 8, H ML 935, I/A 8 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-52
Empresa: PROCEDIMIENTOS DEL AGUA MELILLA SL
Administrador Unico
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 173, S 8, H ML 935, I/A 7 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-52
Administrador Unico
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 126, S 8, H ML 1080, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-52
Administrador Unico
- Muñoz Godoy Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 126, S 8, H ML 1080, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-52
Información de MUÑOZ GODOY RAFAEL
Mostramos los datos de MUÑOZ GODOY RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GODOY RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos