MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUÑOZ RODRIGUEZ 2014 SL | Administrador Unico | 20/03/2014 | |
MUROPA SL | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2010 | |
MUROPA SL | Presidente | 30/09/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Empresa: ELECTRICIDAD TIVISA SL
Liquidador
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7752 , F 91, S 8, H M 125318, I/A 5 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: ELECTRICIDAD TIVISA SL
Administrador Solidario
- Castillo Ollero Maria Leonor Olga
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7752 , F 91, S 8, H M 125318, I/A 5 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: INVERMUPA SL
Liquidador
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15890 , F 76, S 8, H M 268518, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: INVERMUPA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Muñoz De Pablos Juan
- Muñoz Garcia Alberto Antonio
- Muñoz Garcia Beatriz
- Muñoz Garcia Juan Carlos
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15890 , F 76, S 8, H M 268518, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: HERMUGAR DMG EJECUCION DE OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Garcia Jose- Domingo
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21884 , F 119, S 8, H M 389972, I/A 6 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: HERMUGAR DMG EJECUCION DE OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Olias Virginia
- Muñoz Garcia Jose- Domingo
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21884 , F 119, S 8, H M 389972, I/A 6 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: HERMUGAR DMG EJECUCION DE OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Olias Virginia
- Muñoz Garcia Jose- Domingo
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21884 , F 118, S 8, H M 389972, I/A 5 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: SERVIMUGAR SL
Administrador Solidario
- Muñoz Garcia Jose
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 124, S 8, H AL 26564, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-04
Empresa: MUÑOZ RODRIGUEZ 2014 SL
Administrador Unico
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 161, S 8, H AL 42573, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-04
Empresa: MUROPA SL
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Presidente
- Muñoz Garcia Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 57, S 8, H M 60232, I/A 17 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos