MUÑOZ GARCIA DAVID
Informe ejecutivo de MUÑOZ GARCIA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MUÑOZ GARCIA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EZARO SERVICIOS JURIDICOS SLP | Soc.Prof. | 12/06/2020 | |
GRUPO EZARO SERVICIOS JURIDICOS SLP | Administrador Solidario | 12/06/2020 | |
TOLDOS MUÑOZ SL | Administrador Solidario | 20/12/2018 | |
COSTA AZAHAR INVERSIONES SL | Administrador Unico | 22/06/2018 | |
ALDA DEL VALLES SL | Consejero | 23/11/2016 | |
COSTA AZAHAR SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 13/08/2014 | |
ALDA DEL VALLES SL | Apoderado | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GARCIA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GARCIA DAVID
Empresa: INSTANCIACERO SL
Liquidador
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 114, S 8, H VA 33947, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: INSTANCIACERO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Busto Landin Juan Pablo
- Martin Alonso Daniel
- Muñoz Garcia David
Presidente
Secretario
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 114, S 8, H VA 33947, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: LITIA LEGAL SLP
Soc.Prof.
- Busto Landin Juan Pablo
- Gonzalez Carrasco Jorge
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 106, S 8, H VA 32917, I/A 5 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-47
Empresa: EZARO MARKETING SERVICES SL
Consejero Delegado
- Muñoz Garcia David
Consejero
- Busto Landin Juan Pablo
- Gonzalez Carrasco Jorge
- Muñoz Garcia David
Presidente
- Muñoz Garcia David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 65, S 8, H VA 33261, I/A 3 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-47
Empresa: INSTANCIACERO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Busto Landin Juan Pablo
- Martin Alonso Daniel
- Muñoz Garcia David
Presidente
Secretario
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 111, S 8, H VA 33947, I/A 1 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-47
Empresa: MOTLEY BREW SL
Administrador Unico
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40399 , F 212, S 8, H M 717645, I/A 2 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: XALLAS SERVICIOS JURIDICOS SLP
Administrador Solidario
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 105, S 8, H VA 32917, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-47
Empresa: EZARO MARKETING SERVICES SL
Administrador Solidario
- Busto Landin Juan Pablo
- Gonzalez Carrasco Jorge
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 62, S 8, H VA 33261, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-47
Empresa: XALLAS SERVICIOS JURIDICOS SLP
Administrador Solidario
- Miguel Alvarez Rebeca
- Muñoz Garcia David
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 103, S 8, H VA 32917, I/A 1 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-47
Empresa: MOTLEY BREW SL
Administrador Unico
- Muñoz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40399 , F 210, S 8, H M 717645, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ GARCIA DAVID
Mostramos los datos de MUÑOZ GARCIA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GARCIA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos