MUÑOZ GARCIA CESAR
Informe ejecutivo de MUÑOZ GARCIA CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ GARCIA CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODULARFARMA SL | Administrador Solidario | 10/01/2020 | |
OIKOMOS VIVIENDA SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 10/07/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GARCIA CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GARCIA CESAR
Empresa: MODULARFARMA SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Lopez Angel
- Muñoz Garcia Cesar
- Ronda Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911, L 4818, F 82, S 8, H MA154185, I/A 1 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: HERMUGAR DMG EJECUCION DE OBRAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21884 , F 118, S 8, H M 389972, I/A 5 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: OIKOMOS VIVIENDA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Muñoz Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31258 , F 131, S 8, H M 562678, I/A 1 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: HERMUGAR DMG EJECUCION DE OBRAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21884 , F 118, S 8, H M 389972, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Empresa: HERMUGAR DMG EJECUCION DE OBRAS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Garcia Cesar
- Muñoz Garcia Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21884 , F 118, S 8, H M 389972, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Información de MUÑOZ GARCIA CESAR
Mostramos los datos de MUÑOZ GARCIA CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GARCIA CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos