MUÑOZ FIGUEROA PEDRO
Informe ejecutivo de MUÑOZ FIGUEROA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ FIGUEROA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIPEC GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 22/04/2024 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FIGUEROA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FIGUEROA PEDRO
Empresa: GIPEC GESTION DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4657 , F 3, S 8, H A 190981, I/A 1 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-03
Empresa: SERRAVISTA SL
Administrador Unico
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 214, S 8, H A 155666, I/A 2 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-03
Empresa: SERRAVISTA SL
Administrador Unico
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 213, S 8, H A 155666, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-03
Empresa: SERRAVISTA SL
Socio Único
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 213, S 8, H A 155666, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-03
Empresa: GIPEC GESTION DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 179, S 8, H TO 38902, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
Empresa: GIPEC GESTION DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 178, S 8, H TO 38902, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-45
Empresa: GIPEC GESTION DE PROYECTOS SL
Socio Único
- Muñoz Figueroa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 178, S 8, H TO 38902, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-45
Información de MUÑOZ FIGUEROA PEDRO
Mostramos los datos de MUÑOZ FIGUEROA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FIGUEROA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos