MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED BLUE RACING WORKS SL | Secretario | 01/10/2018 | |
RED BLUE RACING WORKS SL | Consejero Delegado Solidario | 01/10/2018 | |
RED BLUE RACING WORKS SL | Consejero | 01/10/2018 | |
PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA | Consejero Delegado Solidario | 04/11/2013 | |
PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA | Consejero | 04/11/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Consejero
- Fernandez Garron Milagros
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6387, L 5295, F 136, S 8, H MA 10812, I/A 10 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-29
Empresa: RED BLUE RACING WORKS SL
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Consejero
- Fernandez Garron Milagros
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Presidente
Secretario
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168, L 1081, F 217, S 8, H MA 3091, I/A 9 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Consejero
- Fernandez Garron Milagros
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 271, F 210, S 8, H MA 10812, I/A 9 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-29
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 271, F 210, S 8, H MA 10812, I/A 9 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-29
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Garron Milagros
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Consejero
- Fernandez Garron Milagros
- Muñoz Fernandez Manuel
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Presidente
Secretario
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 271, F 209, S 8, H MA 10812, I/A 6 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-29
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES MUÑOZ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Garrom Milagros
- Muñoz Fernandez Raul Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 271, F 209, S 8, H MA 10812, I/A 6 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-29
Información de MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL
Mostramos los datos de MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FERNANDEZ RAUL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos