MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL | Socio Unico | 06/04/2016 | 07/09/2018 |
LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | 07/09/2018 |
GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL SL | Administrador Unico | 07/11/2011 | 29/06/2018 |
PINTURAS Y BARNIZADOS INDUSTRIALES JUANIZ-LOZANO SL | Liquidador Unico | 14/10/2016 | 14/10/2016 |
PINTURAS Y BARNIZADOS INDUSTRIALES JUANIZ-LOZANO SL | Administrador Solidario | 31/01/2013 | 14/10/2016 |
LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL | Administrador Solidario | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES
Empresa: LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 126, S 8, H NA 25559, I/A 3 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-31
Empresa: GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 64, S 8, H CO 31446, I/A 3 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-14
Liquidador Unico
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 27, S 8, H NA 10506, I/A 8 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Administrador Solidario
- Lozano Muñoz Juan
- Muñoz Fernandez Mercedes
Liquidador Unico
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 27, S 8, H NA 10506, I/A 8 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Empresa: LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 126, S 8, H NA 25559, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-31
Empresa: LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Iribarren Elorga Maria Concepcion
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 126, S 8, H NA 25559, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-31
Empresa: LIMPIEZAS IRIBARREN-MUÑOZ SL
Socio Único
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 126, S 8, H NA 25559, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-31
Administrador Solidario
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 27, S 8, H NA 10506, I/A 7 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Empresa: GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 51, S 8, H CO 31446, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-14
Información de MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES
Mostramos los datos de MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FERNANDEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos