MUÑOZ FERNANDEZ MARIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ FERNANDEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ FERNANDEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENAY MOBILE PRIVACY SL | Administrador Mancomunado | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FERNANDEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FERNANDEZ MARIO
Empresa: ZERO TO SIXTY SL
Administrador Mancomunado
- Calles Suarez Alfredo
- Muñoz Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28790 , F 182, S 8, H M 518391, I/A 2 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Secretario
- Muñoz Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29237 , F 1, S 8, H M 347549, I/A 9 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Empresa: ENAY MOBILE PRIVACY SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Fernandez Mario
- Penza Maria Giovanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28824 , F 65, S 8, H M 518973, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: ZERO TO SIXTY SL
Administrador Mancomunado
- Calles Suarez Alfredo
- Muñoz Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28790 , F 180, S 8, H M 518391, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Mario
- Rubio Guisasola Virginia Dagmar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27158 , F 81, S 8, H M 489262, I/A 3 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-28
Empresa: HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Mario
- Rubio Guisasola Juan Ignacio
- Rubio Guisasola Virginia Dagmar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27158 , F 79, S 8, H M 489262, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de MUÑOZ FERNANDEZ MARIO
Mostramos los datos de MUÑOZ FERNANDEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FERNANDEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos