MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO
Informe ejecutivo de MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSALEDA PATRIMONIAL SL | Administrador Mancomunado | 19/11/2019 | |
JARA Y TOMILLAR INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/08/2010 | 09/10/2014 |
INSTALACIONES ELECTRICAS LUIS MUÑOZ SL | Administrador Unico | 07/02/2012 | |
JARA Y TOMILLAR INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 17/08/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO
Empresa: ROSALEDA PATRIMONIAL SL
Administrador Mancomunado
- Monzon Gil Vicente
- Muñoz Fernandez Florentino
- Muñoz Fernandez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18279 , F 82, S 8, H M 316848, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: JARA Y TOMILLAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 127, S 8, H M 388281, I/A 4 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16232 , F 44, S 8, H M 275379, I/A 3 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Empresa: JARA Y TOMILLAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 127, S 8, H M 388281, I/A 3 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Empresa: JARA Y TOMILLAR INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Muñoz Fernandez Florentino
- Torrero Perez Maria Candelas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 127, S 8, H M 388281, I/A 3 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Información de MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO
Mostramos los datos de MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FERNANDEZ FLORENTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos