MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEREALES Y ABONOS MUÑOZ SL | Administrador Solidario | 11/10/2023 | |
GEONORTE SUMINISTROS TOPOGRAFICOS SL | Socio Unico | 16/12/2019 | |
GEONORTE SUMINISTROS TOPOGRAFICOS SL | Administrador Unico | 16/12/2019 | |
SAMATRILTE SL | Apoderado | 01/10/2012 | |
RESTAURACION GYAM SL | Administrador Unico | 16/05/2012 | |
OROUSIA TOUR SL | Apoderado | 03/12/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO
Empresa: CEREALES Y ABONOS MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 31, S 8, H P 2595, I/A 5 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-34
Empresa: GEONORTE SUMINISTROS TOPOGRAFICOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 145, S 8, H C 59045, I/A 1 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-15
Empresa: GEONORTE SUMINISTROS TOPOGRAFICOS SL
Socio Único
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 145, S 8, H C 59045, I/A 1 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-15
Empresa: GYMP SA
Apoderado
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39822 , F 132, S 8, H B 67396, I/A 14 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: SAMATRILTE SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29357 , F 92, S 8, H M 528445, I/A 4 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Empresa: RESTAURACION GYAM SL
Administrador Unico
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43181 , F 77, S 8, H B 425722, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: OROUSIA TOUR SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15273 , F 72, S 8, H M 255827, I/A 10 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Empresa: GYMP SA
Apoderado
- Muñoz Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39822 , F 131, S 8, H B 67396, I/A 11 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-08
Información de MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FERNANDEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos