MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL CAR ADVISOR SL | Administrador Unico | 07/02/2022 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO
Empresa: GLOBAL CAR ADVISOR SL
Administrador Unico
- Muñoz De La Vieja Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43038 , F 120, S 8, H M 760682, I/A 1 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: HELP SPAIN 2014 SL
Administrador Unico
- Muñoz De La Vieja Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 75, S 8, H M 585184, I/A 5 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Empresa: HELP SPAIN 2014 SL
Administrador Unico
- Muñoz De La Vieja Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 73, S 8, H M 585184, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: HELP SPAIN 2014 SL
Socio Único
- Muñoz De La Vieja Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 71, S 8, H M 585184, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: ROTULOS PEÑAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Milla Francisco Javier
- Muñoz De La Vieja Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19461 , F 219, S 8, H M 341552, I/A 5 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO
Mostramos los datos de MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ DE LA VIEJA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos