MUÑOZ COLLADO GUSTAVO
Informe ejecutivo de MUÑOZ COLLADO GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ COLLADO GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALZADOS ANGELINES SL | Administrador Unico | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ COLLADO GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ COLLADO GUSTAVO
Empresa: EMERSIS AUTOPROTECCION SL
Liquidador
- Muñoz Collado Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 163, S 8, H TO 35212, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-45
Empresa: EMERSIS AUTOPROTECCION SL
Administrador Unico
- Muñoz Collado Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 163, S 8, H TO 35212, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-45
Empresa: CALZADOS ANGELINES SL
Administrador Unico
- Muñoz Collado Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 36, S 8, H TO 3159, I/A 4 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-45
Empresa: EMERSIS AUTOPROTECCION SL
Administrador Unico
- Muñoz Collado Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 162, S 8, H TO 35212, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-45
Información de MUÑOZ COLLADO GUSTAVO
Mostramos los datos de MUÑOZ COLLADO GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ COLLADO GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos