MUÑOZ CLUA JORDI
Informe ejecutivo de MUÑOZ CLUA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ CLUA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCOM INICIATIVES SL | Apoderado Solidario | 02/03/2023 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CLUA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CLUA JORDI
Empresa: ACCOM INICIATIVES SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Clua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46134 , F 161, S 8, H B 510576, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: LIDL SUPERMERCADOS SA
Apoderado Mancomunado
- Muñoz Clua Jordi
- Muñoz Clua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 156, S 8, H B 84130, I/A 540 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-08
Empresa: BROTOS GESTIONA SL
Apoderado Mancomunado
- Loic Solsona Diaz Daniel
- Muñoz Clua Jordi
- Reyes Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48129 , F 98, S 8, H B 349307, I/A 55 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Empresa: BROTOS GESTIONA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536 , F 37, S 8, H TF 46341, I/A 48 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-38
Empresa: LIDL SUPERMERCADOS SA
Apoderado Mancomunado
- Muñoz Clua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47313 , F 93, S 8, H B 84130, I/A 483 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: LIDL SUPERMERCADOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47313 , F 92, S 8, H B 84130, I/A 481 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Información de MUÑOZ CLUA JORDI
Mostramos los datos de MUÑOZ CLUA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CLUA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos