MUÑOZ CLAVERO ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ CLAVERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ CLAVERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUTION LUXURY CARS SL | Administrador Unico | 19/03/2018 | |
JAHRESWAGEN COSTA SOL SL | Administrador Solidario | 03/06/2014 | |
MERCEDES COSTA SOL SLL | Administrador Mancomunado | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CLAVERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CLAVERO ANTONIO
Administrador Solidario
- Casado Rojas Bruno
- Muñoz Clavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5282, L 4189, F 212, S 8, H MA123400, I/A 2 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-29
Empresa: SOLUTION LUXURY CARS SL
Administrador Unico
- Muñoz Clavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5711, L 4618, F 19, S 8, H MA144212, I/A 1 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-29
Empresa: JAHRESWAGEN COSTA SOL SL
Administrador Solidario
- Casado Rojas Bruno
- Muñoz Clavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284, L 4191, F 128, S 8, H MA123464, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-29
Administrador Solidario
- Casado Rojas Bruno
- Muñoz Clavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5282, L 4189, F 211, S 8, H MA123400, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-29
Empresa: MERCEDES COSTA SOL SLL
Administrador Mancomunado
- Casado Rojas Bruno
- Muñoz Clavero Antonio
- Ruiz Fernandez Antonio
- Sanchez Pino Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4796, L 3704, F 14, S 8, H MA106364, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-29
Información de MUÑOZ CLAVERO ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ CLAVERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CLAVERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos