MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR
Informe ejecutivo de MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NDOM CARE 2022 SL | Consejero | 02/12/2022 | |
BIOQUOCHEM SL | Apoderado Solidario | 28/11/2022 | |
BIOQUOCHEM SL | Apoderado Mancomunado | 28/11/2022 | |
BIOQUOCHEM SL | Consejero Delegado | 06/03/2018 | |
BIOQUOCHEM SL | Consejero | 06/03/2018 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR
Empresa: NDOM CARE 2022 SL
Consejero
- Cotan Marin David
- Muñoz Cimadevilla Henar
- Salinas Martin Manuel Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48548 , F 173, S 8, H B 587826, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: BIOQUOCHEM SL
Apoderado Mancomunado
- Bensadon Belicha Jorge
- Muñoz Cimadevilla Henar
Apoderado Solidario
- Bensadon Belicha Jorge
- Muñoz Cimadevilla Henar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4510 , F 78, S 8, H AS 48252, I/A 8 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-33
Empresa: BIOQUOCHEM SL
Presidente
- Muñoz Cimadevilla Henar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4510 , F 78, S 8, H AS 48252, I/A 7 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-33
Empresa: BIOQUOCHEM SL
Consejero Delegado
- Muñoz Cimadevilla Henar
Consejero
- Bensadon Belicha Jorge
- Del Valle Fernandez Ivan
- Hevia Sanchez David
- Muñoz Cimadevilla Henar
Presidente
- Muñoz Cimadevilla Henar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137 , F 213, S 8, H AS 48252, I/A 3 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Empresa: BIOQUOCHEM SL
Administrador Unico
- Muñoz Cimadevilla Henar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137 , F 213, S 8, H AS 48252, I/A 3 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Empresa: BIOQUOCHEM SL
Administrador Unico
- Muñoz Cimadevilla Henar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137 , F 211, S 8, H AS 48252, I/A 1 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-33
Información de MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR
Mostramos los datos de MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CIMADEVILLA HENAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos