MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS SOPETRAN SA | Consejero Delegado Solidario | 16/03/2016 | |
BODEGAS SOPETRAN SA | Presidente | 16/03/2016 | |
BODEGAS SOPETRAN SA | Consejero | 16/03/2016 | |
COORDINADORA MONASTERIO DE SOPETRAN SA | Administrador Unico | 01/07/2010 | 24/08/2011 |
CONSONANTES SA | Administrador Unico | 10/09/2010 | 26/11/2010 |
CONSONANTES SA | Vicepresidente | 10/09/2010 | |
CONSONANTES SA | Consejero | 10/09/2010 | |
COORDINADORA MONASTERIO DE SOPETRAN SA | Vicepresidente | 01/07/2010 | |
COORDINADORA MONASTERIO DE SOPETRAN SA | Consejero | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN
Empresa: BODEGAS SOPETRAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Carlos Ortega Muñoz
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
- Rafael Ortega Muñoz
- Rubio De Miguel Jose Maria
Consejero
- Carlos Ortega Muñoz
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
- Rafael Ortega Muñoz
- Rubio De Miguel Jose Maria
Presidente
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 170, S 8, H GU 6411, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-19
Administrador Unico
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 71, S 8, H GU 509, I/A 17 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-19
Empresa: CONSONANTES SA
Administrador Unico
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11867 , F 147, S 8, H M 6886, I/A 14 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Empresa: CONSONANTES SA
Administrador Unico
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11867 , F 144, S 8, H M 6886, I/A 12 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-28
Empresa: CONSONANTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
- Ortega Muñoz Carlos
- Ortega Muñoz David
- Ortega Muñoz Javier
- Ortega Muñoz Patricia
- Ortega Muñoz Rafael
- Ortega Soriano Rafael Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11867 , F 144, S 8, H M 6886, I/A 12 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-28
Administrador Unico
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 191, S 8, H GU 509, I/A 15 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-19
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 191, S 8, H GU 509, I/A 15 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-19
Información de MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CASTRO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos