MUÑOZ CASARES LAURA
Informe ejecutivo de MUÑOZ CASARES LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ CASARES LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADISPA FILTRACION Y VENTILACION INDUSTRIAL SL | Administrador Solidario | 16/06/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CASARES LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CASARES LAURA
Empresa: AIR DISTRIBUTION SYSTEM AND PAPER SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Casares Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 113, S 8, H B 151764, I/A 10 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-08
Empresa: AIR DISTRIBUTION SYSTEM AND PAPER SL
Administrador Unico
- Muñoz Casares Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 113, S 8, H B 151764, I/A 9 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: AIR DISTRIBUTION SYSTEM AND PAPER SL
Administrador Unico
- Muñoz Casares Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 113, S 8, H B 151764, I/A 8 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Administrador Solidario
- Borjesson Jan Ake
- Muñoz Casares Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26788 , F 205, S 8, H M 482739, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Información de MUÑOZ CASARES LAURA
Mostramos los datos de MUÑOZ CASARES LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CASARES LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos