MUÑOZ CAMUS EDUARDO
Informe ejecutivo de MUÑOZ CAMUS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ CAMUS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUVIC MONTAJES ELECTRICOS SL | Socio Unico | 13/05/2021 | |
EDUVIC MONTAJES ELECTRICOS SL | Administrador Unico | 15/04/2014 | |
EDUVIC CUADROS ELECTRICOS SL | Administrador Unico | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CAMUS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CAMUS EDUARDO
Empresa: EDUVIC MONTAJES ELECTRICOS SL
Socio Único
- Muñoz Camus Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 91, S 8, H A 139634, I/A 2 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-03
Empresa: EDUVIC MONTAJES ELECTRICOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Camus Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 90, S 8, H A 139634, I/A 1 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-03
Empresa: EDUVIC CUADROS ELECTRICOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Camus Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 210, S 8, H A 116169, I/A 2 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-03
Empresa: EDUVIC CUADROS ELECTRICOS SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lorenzo Vicente
- Muñoz Camus Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 210, S 8, H A 116169, I/A 2 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-03
Empresa: EDUVIC CUADROS ELECTRICOS SL
Administrador Mancomunado
- Bernad Lorenzo Vicente
- Muñoz Camus Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 210, S 8, H A 116169, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-03
Información de MUÑOZ CAMUS EDUARDO
Mostramos los datos de MUÑOZ CAMUS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CAMUS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos