MUÑOZ CABRERA RAFAEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ CABRERA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ CABRERA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONECTA IPP SL | Secretario | 25/02/2020 | |
ECONECTA IPP SL | Consejero | 25/02/2020 | |
INPECUARIAS SOLAR SL | Secretario | 26/11/2018 | |
INPECUARIAS SOLAR SL | Consejero | 26/11/2018 | |
INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES SA | Secretario | 26/11/2018 | |
INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES SA | Consejero | 26/11/2018 | |
INPECUARIAS TORRECAMPO SL | Secretario | 26/11/2018 | |
INPECUARIAS TORRECAMPO SL | Consejero | 26/11/2018 | |
INPECUARIAS ENERGIA SL | Secretario | 26/11/2018 | |
INPECUARIAS ENERGIA SL | Consejero | 26/11/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ CABRERA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CABRERA RAFAEL
Consejero
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 106, S 8, H CO 2102, I/A 104 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-14
Consejero
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 62, S 8, H CO 2102, I/A 99 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-14
Empresa: ECONECTA IPP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arroyo Calero Antonio
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Vizcaino Alcaide Antonio
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 191, S 8, H CO 41086, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-14
Empresa: INPECUARIAS POZOBLANCO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arroyo Calero Antonio
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Vizcaino Alcaide Antonio
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2341 , F 156, S 8, H CO 33324, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
Empresa: INPECUARIAS POZOBLANCO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Sanchez Castro Luis
- Vizcaino Alcaide Antonio Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Cabrera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2341 , F 156, S 8, H CO 33324, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
Empresa: INPECUARIAS FIBRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arroyo Calero Antonio
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Vizcaino Alcaide Antonio
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 124, S 8, H CO 35997, I/A 3 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
Empresa: INPECUARIAS FIBRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Sanchez Castro Luis
- Vizcaino Alcaide Antonio Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Cabrera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 124, S 8, H CO 35997, I/A 3 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
Empresa: INPECUARIAS VILLARALTO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arroyo Calero Antonio
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Vizcaino Alcaide Antonio
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 193, S 8, H CO 11281, I/A 8 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
Empresa: INPECUARIAS VILLARALTO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Sanchez Castro Luis
- Vizcaino Alcaide Antonio Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Cabrera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 193, S 8, H CO 11281, I/A 8 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
Empresa: INPECUARIAS ENERGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arroyo Calero Antonio
- Moreno Moreno Antonio Angel
- Muñoz Cabrera Rafael
- Vizcaino Alcaide Antonio
Presidente
Secretario
- Muñoz Cabrera Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 157, S 8, H CO 11733, I/A 18 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-14
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ CABRERA RAFAEL
Mostramos los datos de MUÑOZ CABRERA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CABRERA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos