MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEMARCHE MULTIESPACIOS SL | Socio Unico | 15/10/2014 | |
LEMARCHE MULTIESPACIOS SL | Administrador Unico | 15/10/2014 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA
Empresa: ALMARZUELA SL
Administrador Solidario
- Almarcha Pardo Maria Auxiliadora
- Muñoz Brizuela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 104, S 8, H CA 56662, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-11
Empresa: EL SALON SEVILLA SL
Administrador Solidario
- Carrasco Moreno Juan De Dios
- Muñoz Brizuela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6314 , F 129, S 8, H SE112355, I/A 2 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-41
Empresa: EL SALON SEVILLA SL
Administrador Solidario
- Carrasco Moreno Juan De Dios
- Muñoz Brizuela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6314 , F 128, S 8, H SE112355, I/A 1 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-41
Empresa: ALMARZUELA SL
Administrador Solidario
- Almarcha Pardo Maria Auxiliadora
- Muñoz Brizuela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6314 , F 11, S 8, H SE112327, I/A 1 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-41
Empresa: LEMARCHE MULTIESPACIOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Brizuela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5922 , F 24, S 8, H SE102787, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-41
Empresa: LEMARCHE MULTIESPACIOS SL
Socio Único
- Muñoz Brizuela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5922 , F 24, S 8, H SE102787, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-41
Información de MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA
Mostramos los datos de MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ BRIZUELA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos