MUÑOZ BRAVO JESUS
Informe ejecutivo de MUÑOZ BRAVO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ BRAVO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL MFGF SL | Administrador Mancomunado | 16/04/2021 | |
PATRIMONIAL MFGF SL | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | |
HOMUBRA SL | Administrador Solidario | 20/06/2011 | |
PAMUBRA SL | Administrador Solidario | 20/06/2011 | |
CARPINTERIA MUÑOZ SL | Administrador Solidario | 20/06/2011 | |
NEGODECORO SL | Administrador Solidario | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ BRAVO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ BRAVO JESUS
Empresa: PATRIMONIAL MFGF SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28888 , F 92, S 8, H B 145738, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: PATRIMONIAL MFGF SL
Administrador Mancomunado
- DE FEBRER DE LOS RIOS EMILIO
- De Febrer De Los Rios Jose Maria
- GIMENO ISALT JORGE
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28888 , F 91, S 8, H B 145738, I/A 7 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: DECOEXPO SL
Administrador Solidario
- Muñoz Bravo Carmen
- Muñoz Bravo Francisco
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 23, S 8, H B 82713, I/A 22 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: CARPINTERIA MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Muñoz Bravo Carmen
- Muñoz Bravo Francisco
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33895 , F 115, S 8, H B 130688, I/A 12 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: PAMUBRA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Bravo Carmen
- Muñoz Bravo Francisco
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39328 , F 202, S 8, H B 229665, I/A 7 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Empresa: HOMUBRA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Bravo Carmen
- Muñoz Bravo Francisco
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34940 , F 70, S 8, H B 255515, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Empresa: NEGODECORO SL
Administrador Solidario
- Muñoz Bravo Carmen
- Muñoz Bravo Francisco
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35085 , F 201, S 8, H B 260457, I/A 6 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Empresa: DECOEXPO SL
Administrador Solidario
- Muñoz Bravo Carmen
- Muñoz Bravo Francisco
- Muñoz Bravo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 21, S 8, H B 82713, I/A 21 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Información de MUÑOZ BRAVO JESUS
Mostramos los datos de MUÑOZ BRAVO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ BRAVO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos