MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES A&M BLAZQUEZ SA | Administrador Unico | 07/05/2014 | |
ANAQUEL ARMARIOS SL | Socio Unico | 27/09/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO
Empresa: INVERSIONES A&M BLAZQUEZ SA
Administrador Unico
- Muñoz Blazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24536 , F 140, S 8, H M 441541, I/A 4 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: ACADEMIA JALIQUE SL
Administrador Unico
- Muñoz Blazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 188, S 8, H BA 15711, I/A 4 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-06
Empresa: INVERSIONES A&M BLAZQUEZ SA
Administrador Unico
- Muñoz Blazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24536 , F 139, S 8, H M 441541, I/A 2 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Empresa: ANAQUEL ARMARIOS SL
Socio Único
- Muñoz Blazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10197 , F 35, S 8, H M 162640, I/A 5 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-28
Información de MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ BLAZQUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos