MUÑOZ BARBERA JOSE
Informe ejecutivo de MUÑOZ BARBERA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ BARBERA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEYPE COMPLEMENTS SL | Administrador Unico | 08/05/2013 | 03/06/2022 |
TOP LEATHER 50 SL | Apoderado | 15/03/2021 | 20/04/2021 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ BARBERA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ BARBERA JOSE
Empresa: PEYPE COMPLEMENTS SL
Administrador Unico
- Muñoz Barbera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 7, S 8, H A 134748, I/A 2 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-03
Empresa: TOP LEATHER 50 SL
Apoderado
- Muñoz Barbera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079 , F 87, S 8, H A 157549, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-03
Empresa: TOP LEATHER 50 SL
Apoderado
- Muñoz Barbera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079 , F 87, S 8, H A 157549, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-03
Empresa: PEYPE COMPLEMENTS SL
Administrador Unico
- Muñoz Barbera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 7, S 8, H A 134748, I/A 1 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-03
Información de MUÑOZ BARBERA JOSE
Mostramos los datos de MUÑOZ BARBERA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ BARBERA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos