MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO
Informe ejecutivo de MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURCAPLAST SL | Apoderado | 12/01/2018 | 11/11/2021 |
INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL | Apoderado | 12/01/2018 | 11/11/2021 |
INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL | Administrador Unico | 03/08/2012 | 12/01/2018 |
DURCAPLAST SL | Administrador Unico | 03/08/2012 | 12/01/2018 |
DURCAPLAST SL | Administrador Solidario | 12/08/2009 | 03/08/2012 |
INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL | Administrador Solidario | 03/08/2012 | |
DURCAPLAST SL | Administrador Unico | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL
Apoderado
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 78, S 8, H GR 3844, I/A 11 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-18
Empresa: DURCAPLAST SL
Apoderado
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 54, S 8, H GR 4485, I/A 7 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-18
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL
Apoderado
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 45, S 8, H GR 3844, I/A 10 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 45, S 8, H GR 3844, I/A 9 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
Empresa: DURCAPLAST SL
Apoderado
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 54, S 8, H GR 4485, I/A 6 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
Empresa: DURCAPLAST SL
Administrador Unico
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 53, S 8, H GR 4485, I/A 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
Empresa: DURCAPLAST SL
Administrador Unico
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 53, S 8, H GR 4485, I/A 4 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-18
Empresa: DURCAPLAST SL
Administrador Solidario
- Cabello Villena Natividad
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 53, S 8, H GR 4485, I/A 4 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-18
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 45, S 8, H GR 3844, I/A 8 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-18
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS GRANADINAS SL
Administrador Solidario
- Cabello Villena Natividad
- Muñoz Atienza Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 45, S 8, H GR 3844, I/A 8 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-18
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO
Mostramos los datos de MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ATIENZA BIENVENIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos