MUÑOZ ALONSO LORENA
Informe ejecutivo de MUÑOZ ALONSO LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ ALONSO LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORO CASH ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 16/03/2023 | |
SUPER EFECTIVO SL | Apoderado | 08/03/2023 | |
SUPER EFECTIVO SL | Apoderado Solidario | 22/09/2020 | |
SUPER EFECTIVO SL | Apoderado | 31/05/2019 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ALONSO LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ALONSO LORENA
Empresa: ORO CASH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Alonso Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 26, S 8, H M 790378, I/A 6 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: ORO CASH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Alonso Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 25, S 8, H M 790378, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: ORO CASH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Alonso Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 25, S 8, H M 790378, I/A 4 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: SUPER EFECTIVO SL
Apoderado
- Muñoz Alonso Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38622 , F 191, S 8, H M 408895, I/A 59 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: SUPER EFECTIVO SL
Apoderado Solidario
- Lopez Montañes Jose-maria
- Muñoz Alonso Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38622 , F 186, S 8, H M 408895, I/A 45 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
Empresa: SUPER EFECTIVO SL
Apoderado
- Lopez Montañes Jose-maria
- Muñoz Alonso Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38622 , F 184, S 8, H M 408895, I/A 39 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Información de MUÑOZ ALONSO LORENA
Mostramos los datos de MUÑOZ ALONSO LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ALONSO LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos