MUÑOZ AGUERA ENCARNACION
Informe ejecutivo de MUÑOZ AGUERA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ AGUERA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISTA GOLF LA ALQUERIA SL | Administrador Mancomunado | 16/06/2022 | |
CONSTRUCCIONES JACINTO MUÑOZ SA | Liquidador | 27/08/2012 | |
FISIOTERAPIA MUÑOZ SL | Administrador Unico | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ AGUERA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ AGUERA ENCARNACION
Empresa: GESPERSONAL SL
Liquidador
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405, L 2317, F 215, S 8, H MA 66092, I/A 4 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-29
Empresa: GESPERSONAL SL
Administrador Solidario
- Muñoz Aguera Encarnacion
- Muñoz Aguera Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405, L 2317, F 215, S 8, H MA 66092, I/A 4 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-29
Empresa: VISTA GOLF LA ALQUERIA SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Suarez Antonio
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761, L 2672, F 146, S 8, H MA 76025, I/A 5 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-29
Empresa: VISTA GOLF LA ALQUERIA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Aguera Encarnacion
- Muñoz Doña Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761, L 2672, F 146, S 8, H MA 76025, I/A 5 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-29
Empresa: PIRAMIDE DE CONSTRUCCIONES M.M. SL
Liquidador
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036, L 3943, F 191, S 8, H MA 25082, I/A 17 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
Empresa: PIRAMIDE DE CONSTRUCCIONES M.M. SL
Liquidador
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036, L 3943, F 191, S 8, H MA 25082, I/A 16 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-29
Empresa: PIRAMIDE DE CONSTRUCCIONES M.M. SL
Administrador Unico
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036, L 3943, F 191, S 8, H MA 25082, I/A 16 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-29
Empresa: PIRAMIDE DE SOTOGRANDE SL
Liquidador
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406, L 2318, F 43, S 8, H MA 66098, I/A 4 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-29
Empresa: PIRAMIDE DE SOTOGRANDE SL
Administrador Unico
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406, L 2318, F 43, S 8, H MA 66098, I/A 4 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-29
Empresa: CONSTRUCCIONES JACINTO MUÑOZ SA
Liquidador
- Muñoz Aguera Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184, L 94, F 225, S 8, H MA 4343, I/A 15 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-29
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ AGUERA ENCARNACION
Mostramos los datos de MUÑOZ AGUERA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ AGUERA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos