MUÑOA URBINA ASIER
Informe ejecutivo de MUÑOA URBINA ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOA URBINA ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAIAM SA | Consejero | 22/09/2014 | |
AJAIM SA | Consejero | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE MUÑOA URBINA ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOA URBINA ASIER
Empresa: AJAIM SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 199, S 8, H VI 2561, I/A 13 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-01
Empresa: JAIAM SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 218, S 8, H VI 2562, I/A 15 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-01
Empresa: JAIAM SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 217, S 8, H VI 2562, I/A 14 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-01
Empresa: AJAIM SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 198, S 8, H VI 2561, I/A 12 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-01
Información de MUÑOA URBINA ASIER
Mostramos los datos de MUÑOA URBINA ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOA URBINA ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos