MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INPROTEC INGENIEROS SL | Administrador Unico | 18/10/2017 | |
RICAR GALICIA SL | Apoderado | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL
Empresa: INPROTEC INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Muñiz Perez Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14566 , F 63, S 8, H M 241238, I/A 8 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Empresa: INPROTEC INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Muñiz Perez Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14566 , F 63, S 8, H M 241238, I/A 8 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Empresa: SOLUCIONES TECNICAS MIPAC SL
Administrador Mancomunado
- Muñiz Perez Jesus Manuel
- Vicario Quintana Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32176 , F 53, S 8, H M 579042, I/A 3 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Empresa: INPROTEC INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Muñiz Perez Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14566 , F 63, S 8, H M 241238, I/A 7 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Empresa: SOLUCIONES TECNICAS MIPAC SL
Administrador Mancomunado
- Alameda De Llano Ivan
- Huete Mercado Fernando
- Muñiz Perez Jesus Manuel
- Vicario Quintana Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32176 , F 50, S 8, H M 579042, I/A 1 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
Empresa: RICAR GALICIA SL
Apoderado
- Muñiz Perez Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 195, S 8, H SC 41841, I/A 3 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-15
Información de MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL
Mostramos los datos de MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑIZ PEREZ JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos