MUÑIZ GONZALEZ RUBEN
Informe ejecutivo de MUÑIZ GONZALEZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑIZ GONZALEZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HER GASTRONOMIC GROUP SL | Administrador Solidario | 03/01/2020 | |
BENLUSE RESTAURACION SL | Apoderado Solidario | 21/11/2017 |
VINCULACIONES DE MUÑIZ GONZALEZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑIZ GONZALEZ RUBEN
Empresa: HER GASTRONOMIC GROUP SL
Administrador Solidario
- Muñiz Gonzalez Elena
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39407 , F 128, S 8, H M 699662, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: HER GASTRONOMIC GROUP SL
Administrador Unico
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39407 , F 128, S 8, H M 699662, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: HER GASTRONOMIC GROUP SL
Administrador Unico
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39407 , F 125, S 8, H M 699662, I/A 1 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Empresa: HER GASTRONOMIC GROUP SL
Socio Único
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39407 , F 125, S 8, H M 699662, I/A 1 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Empresa: BENLUSE RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Lopez Lopez Jose Luis
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 133, S 8, H M 606122, I/A 5 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: BENLUSE RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Lopez Lopez Jose Luis
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 133, S 8, H M 606122, I/A 4 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Empresa: BENLUSE RESTAURACION SL
Apoderado Solidario
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 132, S 8, H M 606122, I/A 3 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Empresa: BENLUSE RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 132, S 8, H M 606122, I/A 2 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: BENLUSE RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Muñiz Gonzalez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 130, S 8, H M 606122, I/A 1 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Información de MUÑIZ GONZALEZ RUBEN
Mostramos los datos de MUÑIZ GONZALEZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑIZ GONZALEZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos