MUNIESA SANCHEZ CARMELO
Informe ejecutivo de MUNIESA SANCHEZ CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUNIESA SANCHEZ CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA CARMELO MUNIESA SL | Administrador Solidario | 08/01/2009 | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE MUNIESA SANCHEZ CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNIESA SANCHEZ CARMELO
Empresa: ASESORIA CARMELO MUNIESA SL
Administrador Solidario
- Muniesa Sanchez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 65, S 8, H Z 19541, I/A 8 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-50
Empresa: ASESORIA CARMELO MUNIESA SL
Administrador Solidario
- Arias Hernandez Mercedes
- Muniesa Arias Felix
- Muniesa Sanchez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 64, S 8, H Z 19541, I/A 7 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-50
Empresa: ASESORIA CARMELO MUNIESA SL
Administrador Solidario
- Arias Hernandez Mercedes
- Muniesa Sanchez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 64, S 8, H Z 19541, I/A 7 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-50
Información de MUNIESA SANCHEZ CARMELO
Mostramos los datos de MUNIESA SANCHEZ CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNIESA SANCHEZ CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos