MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT
Informe ejecutivo de MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUEDGE CONSULTING SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
MAEEK SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
ADIGA ENGINEERING SL | Administrador Unico | 24/06/2020 | |
AUTOMOTIVE GLOBAL SOLUTIONS TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 11/04/2019 | |
AUTOMOTIVE GLOBAL SOLUTIONS TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 11/04/2019 |
VINCULACIONES DE MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT
Empresa: BLUEDGE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47206, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-20
Empresa: MAEEK SL
Administrador Unico
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 52, S 8, H SS 46732, I/A 1 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-20
Empresa: ADIGA ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 54, S 8, H SS 40160, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-20
Empresa: ADIGA ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Eguia Otaño Imanol
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 54, S 8, H SS 40160, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-20
Administrador Unico
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 10, S 8, H SS 41667, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Socio Único
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 10, S 8, H SS 41667, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Empresa: ADIGA ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Eguia Otaño Imanol
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 53, S 8, H SS 40160, I/A 2 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Empresa: ADIGA ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 53, S 8, H SS 40160, I/A 2 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Empresa: ADIGA ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Mungia Gorrotxategi Beñat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 51, S 8, H SS 40160, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Información de MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT
Mostramos los datos de MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNGIA GORROTXATEGI BEÑAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos