MUNEGOWDA SANKETH
Informe ejecutivo de MUNEGOWDA SANKETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUNEGOWDA SANKETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KWS SEMILLAS CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 18/09/2019 |
VINCULACIONES DE MUNEGOWDA SANKETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNEGOWDA SANKETH
Empresa: KWS SEMILLAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Herrmann Lukas
- Hoffmann Matthias
- Munegowda Sanketh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 117, S 8, H VA 22015, I/A 37 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-47
Empresa: KWS SEMILLAS CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 166, S 8, H GC 55921, I/A 4 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-35
Empresa: KWS SEMILLAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 95, S 8, H VA 22015, I/A 25 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-47
Información de MUNEGOWDA SANKETH
Mostramos los datos de MUNEGOWDA SANKETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNEGOWDA SANKETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos