MUMCUOGLU CEMIL MURAT
Informe ejecutivo de MUMCUOGLU CEMIL MURAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUMCUOGLU CEMIL MURAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLGUN EUROPE SL | Administrador Unico | 13/02/2019 | 23/06/2021 |
CARPINIAS SL | Administrador Unico | 05/11/2018 | 14/02/2019 |
VINCULACIONES DE MUMCUOGLU CEMIL MURAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUMCUOGLU CEMIL MURAT
Empresa: POLGUN EUROPE SL
Administrador Unico
- Mumcuoglu Cemil Murat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10623, L 7904, F 167, S 8, H V 186095, I/A 2 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-46
Empresa: CARPINIAS SL
Administrador Unico
- Mumcuoglu Cemil Murat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10570, L 7851, F 206, S 8, H V 184412, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-46
Empresa: POLGUN EUROPE SL
Administrador Unico
- Mumcuoglu Cemil Murat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10623, L 7904, F 167, S 8, H V 186095, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
Empresa: CARPINIAS SL
Administrador Unico
- Mumcuoglu Cemil Murat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10570, L 7851, F 203, S 8, H V 184412, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-46
Información de MUMCUOGLU CEMIL MURAT
Mostramos los datos de MUMCUOGLU CEMIL MURAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUMCUOGLU CEMIL MURAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos