MULLER MANFRED
Informe ejecutivo de MULLER MANFRED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MULLER MANFRED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFITERMIA SL | Administrador Solidario | 08/08/2024 | |
PANORAMICA INMOCENTER SL | Socio Unico | 09/04/2015 | |
CIMENTACIONES Y EQUIPOS SL | Apoderado | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE MULLER MANFRED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER MANFRED
Empresa: EFITERMIA SL
Administrador Solidario
- Muller Manfred
- Viñas Arduengo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62813, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-33
Empresa: PANORAMICA INMOCENTER SL
Administrador Unico
- Muller Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673, L 1234, F 107, S 8, H CS 37550, I/A 2 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-12
Empresa: PANORAMICA INMOCENTER SL
Administrador Unico
- Muller Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673, L 1234, F 106, S 8, H CS 37550, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-12
Empresa: PANORAMICA INMOCENTER SL
Socio Único
- Muller Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673, L 1234, F 106, S 8, H CS 37550, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-12
Empresa: EFITERMIA INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Muller Manfred
- Viñas Arduengo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3955 , F 206, S 8, H AS 43517, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-33
Empresa: EFITERMIA INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Muller Manfred
- Viñas Arduengo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3955 , F 196, S 8, H AS 43517, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-33
Empresa: CIMENTACIONES Y EQUIPOS SL
Apoderado
- Muller Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 204, S 8, H M 506790, I/A 2 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Información de MULLER MANFRED
Mostramos los datos de MULLER MANFRED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER MANFRED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos