MULLER KLINGSPOR JOHANNA
Informe ejecutivo de MULLER KLINGSPOR JOHANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MULLER KLINGSPOR JOHANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOICO & MULLER SL | Administrador Solidario | 07/10/2021 | |
INVERSIONES CHEETAH SL | Administrador Unico | 24/05/2021 | |
INVERSIONES CHEETAH SL | Socio Unico | 24/05/2021 | |
LASER TELECOMUNICACIONES & ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 27/02/2012 | |
GRUPO EMME CAFES SL | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 |
VINCULACIONES DE MULLER KLINGSPOR JOHANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER KLINGSPOR JOHANNA
Empresa: GOICO & MULLER SL
Administrador Solidario
- Goicoecha Arraiz Daniela
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42433 , F 210, S 8, H M 750992, I/A 1 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: INVERSIONES CHEETAH SL
Administrador Unico
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41971 , F 110, S 8, H M 743242, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: INVERSIONES CHEETAH SL
Socio Único
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41971 , F 110, S 8, H M 743242, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: LIGHTIME SL
Administrador Unico
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18981 , F 177, S 8, H M 331608, I/A 5 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Administrador Unico
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 60, S 8, H M 534093, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Empresa: GRUPO EMME CAFES SL
Administrador Mancomunado
- Arcaya Arens Elizabeth Mariana
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29011 , F 129, S 8, H M 522397, I/A 2 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Empresa: GRUPO EMME CAFES SL
Administrador Unico
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29011 , F 129, S 8, H M 522397, I/A 2 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Empresa: GRUPO EMME CAFES SL
Administrador Unico
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29011 , F 128, S 8, H M 522397, I/A 1 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: LIGHTIME SL
Administrador Unico
- Muller Klingspor Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18981 , F 176, S 8, H M 331608, I/A 3 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Información de MULLER KLINGSPOR JOHANNA
Mostramos los datos de MULLER KLINGSPOR JOHANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER KLINGSPOR JOHANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos