MULLER FLORES KARLIM GINGER
Informe ejecutivo de MULLER FLORES KARLIM GINGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MULLER FLORES KARLIM GINGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 26/07/2024 | |
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | Apoderado | 20/07/2018 | |
HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES SL | Apoderado | 14/12/2017 | |
HEWLETT-PACKARD HOLDING IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 10/05/2017 | |
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE MULLER FLORES KARLIM GINGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER FLORES KARLIM GINGER
Empresa: HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Garcia Alejandro
- Muller Flores Karlim Ginger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 252915, I/A 210 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL
Apoderado
- Muller Flores Karlim Ginger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34215 , F 223, S 8, H M 252915, I/A 175 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Apoderado
- Martin Andres Diego
- Muller Flores Karlim Ginger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33174 , F 225, S 8, H M 24954, I/A 155 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Empresa: HEWLETT-PACKARD HOLDING IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Cupryniak Przemyslaw Janusz
- Donegan John Francis
- Ming Sun Alan Lai
- Muller Flores Karlim Ginger
- Paul Kelly Stephen
- Timmer Coen Eric
- Yeow Siew Mei Angeline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13724 , F 220, S 8, H M 223851, I/A 49 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Andres Diego
- Muller Flores Karlim Ginger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34215 , F 211, S 8, H M 252915, I/A 163 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Información de MULLER FLORES KARLIM GINGER
Mostramos los datos de MULLER FLORES KARLIM GINGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER FLORES KARLIM GINGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos