MULLER DAMBIER PATRICIA
Informe ejecutivo de MULLER DAMBIER PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MULLER DAMBIER PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYANA & KLAUSNER SL | Administrador Unico | 02/11/2016 | 05/10/2021 |
OONA SPA SL | Socio Unico | 27/03/2012 | 22/01/2021 |
OONA SPA SL | Administrador Unico | 27/03/2012 | 22/01/2021 |
GRUPO THAT'S AMORE SL | Administrador Unico | 09/01/2013 | 04/05/2020 |
VINCULACIONES DE MULLER DAMBIER PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER DAMBIER PATRICIA
Empresa: GRUPO SAINTCLAIR DAMBIER SL
Administrador Unico
- Muller Dambier Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 208, S 8, H PM 79957, I/A 2 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-07
Empresa: OONA SPA SL
Administrador Unico
- Muller Dambier Patricia
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 68, S 8, H PM 69296, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-07
Empresa: GRUPO THAT'S AMORE SL
Administrador Unico
- Muller Dambier Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2519 , F 35, S 8, H PM 70852, I/A 5 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-07
Empresa: GRUPO SAINTCLAIR DAMBIER SL
Administrador Unico
- Muller Dambier Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 208, S 8, H PM 79957, I/A 1 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-07
Empresa: SAINTCLAIRS ADVICE SL
Administrador Unico
- Muller Dambier Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2519 , F 34, S 8, H PM 70852, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-07
Empresa: OONA SPA SL
Administrador Unico
- Muller Dambier Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 68, S 8, H PM 69296, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Empresa: OONA SPA SL
Socio Único
- Muller Dambier Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 68, S 8, H PM 69296, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Información de MULLER DAMBIER PATRICIA
Mostramos los datos de MULLER DAMBIER PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER DAMBIER PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos