MULA SOLE MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MULA SOLE MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MULA SOLE MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES MUVI SL | Administrador Solidario | 27/12/2013 |
VINCULACIONES DE MULA SOLE MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULA SOLE MARIA DOLORES
Empresa: VILBO EDICIONES Y PUBLICIDAD SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Mula Sole Maria Dolores
- Vila Bosch Rafael
- Vila Mula Jorge
Consejero
- Mula Sole Maria Dolores
- Vila Bosch Rafael
- Vila Mula Jorge
Presidente
Secretario
- Mula Sole Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30169 , F 206, S 8, H B 75022, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: PROMOCIONES MUVI SA
Administrador Solidario
- Mula Sole Maria Dolores
- Vila Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23707 , F 82, S 8, H B 59654, I/A 8 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: PROMOCIONES MUVI SA
Administrador Unico
- Mula Sole Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23707 , F 82, S 8, H B 59654, I/A 8 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: VILBO EDICIONES Y PUBLICIDAD SL
Consejero Delegado
- Mula Sole Maria Dolores
- Vila Bosch Rafael
- Vila Mula Esther
- Vila Mula Javier
- Vila Mula Jorge
Consejero
- Mula Sole Maria Dolores
- Vila Bosch Rafael
- Vila Mula Esther
- Vila Mula Javier
- Vila Mula Jorge
Presidente
Secretario
- Mula Sole Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30169 , F 204, S 8, H B 75022, I/A 7 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Información de MULA SOLE MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MULA SOLE MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULA SOLE MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos