MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH
Informe ejecutivo de MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GT INTERNACIONAL GS SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
SKY WIZARD CORPORATION SL | Socio Unico | 22/02/2022 | |
SKY WIZARD CORPORATION SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
GT INTERNACIONAL GS SL | Apoderado | 17/12/2015 |
VINCULACIONES DE MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH
Empresa: GT INTERNACIONAL GS SL
Administrador Unico
- Mujica Sorokin Mijail Silviovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30825 , F 197, S 8, H M 554789, I/A 9 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Administrador Unico
- Mujica Sorokin Mijail Silviovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 194, S 8, H M 37046, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Socio Único
- Mujica Sorokin Mijail Silviovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 194, S 8, H M 37046, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: GT INTERNACIONAL GS SL
Apoderado
- Mujica Sorokin Mijail Silviovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30825 , F 188, S 8, H M 554789, I/A 5 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: GT INTERNACIONAL GS SL
Apoderado
- Mujica Sorokin Mijail Silviovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30825 , F 188, S 8, H M 554789, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: GT INTERNACIONAL GS SL
Apoderado
- Mujica Sorokin Mijail Silviovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30825 , F 186, S 8, H M 554789, I/A 2 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Información de MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH
Mostramos los datos de MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUJICA SOROKIN MIJAIL SILVIOVICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos