MUHAMMAD ZAKA ULLAH
Informe ejecutivo de MUHAMMAD ZAKA ULLAH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUHAMMAD ZAKA ULLAH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KASHMIR SUPERMERCAT SL | Administrador Unico | 28/11/2022 | |
TAXILA XXI SL | Administrador Unico | 07/08/2015 | |
ZAHARA SERVICIOS DE HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 26/05/2015 | |
MADJET 2014 SL | Administrador Unico | 10/09/2014 | |
IMPORTACION AHMED 2007 SL | Administrador Unico | 21/01/2012 |
VINCULACIONES DE MUHAMMAD ZAKA ULLAH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUHAMMAD ZAKA ULLAH
Empresa: KASHMIR SUPERMERCAT SL
Administrador Unico
- Muhammad Zaka Ullah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48213 , F 156, S 8, H B 576190, I/A 2 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-08
Empresa: TAXILA XXI SL
Administrador Unico
- Muhammad Zaka Ullah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42888 , F 111, S 8, H B 417523, I/A 4 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-08
Empresa: ZAHARA SERVICIOS DE HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Muhammad Zaka Ullah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 158, S 8, H B 436671, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: MADJET 2014 SL
Administrador Unico
- Muhammad Zaka Ullah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44466 , F 173, S 8, H B 456839, I/A 1 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Empresa: IMPORTACION AHMED 2007 SL
Administrador Unico
- Muhammad Zaka Ullah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 159, S 8, H B 348343, I/A 3 (21/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
Información de MUHAMMAD ZAKA ULLAH
Mostramos los datos de MUHAMMAD ZAKA ULLAH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUHAMMAD ZAKA ULLAH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos