MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB
Informe ejecutivo de MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PURAN FOODS SL | Socio Unico | 15/06/2020 | |
PURAN FOODS SL | Administrador Unico | 15/06/2020 | |
TAJ MAHAL FOODS SL | Socio Unico | 19/09/2018 | |
TAJ MAHAL FOODS SL | Administrador Unico | 19/09/2018 | |
ALHAMBRAIMPORTS CASH AND CARRY SL | Administrador Solidario | 04/07/2011 |
VINCULACIONES DE MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB
Empresa: PURAN FOODS SL
Administrador Unico
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829, L 8108, F 38, S 8, H V 192966, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-46
Empresa: PURAN FOODS SL
Socio Único
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829, L 8108, F 38, S 8, H V 192966, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-46
Empresa: RESTAURANTE RAJA SL
Apoderado
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6622, L 3926, F 188, S 8, H V 71754, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
Empresa: TAJ MAHAL FOODS SL
Administrador Unico
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10551, L 7832, F 19, S 8, H V 183750, I/A 1 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-46
Empresa: TAJ MAHAL FOODS SL
Socio Único
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10551, L 7832, F 19, S 8, H V 183750, I/A 1 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-46
Empresa: ALHAMBRAIMPORTS CASH AND CARRY SL
Administrador Solidario
- Mehmood Raqia Arshad
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 18, S 8, H V 144333, I/A 1 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
Empresa: RESTAURANTE RAJA SL
Apoderado
- Muhammad Begum Aurangzeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6622, L 3926, F 186, S 8, H V 71754, I/A 2 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-46
Información de MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB
Mostramos los datos de MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUHAMMAD BEGUM AURANGZEB, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos