MUHAMMAD BABAR
Informe ejecutivo de MUHAMMAD BABAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUHAMMAD BABAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQURESH 1974 SL | Administrador Unico | 13/04/2022 | |
DIMENSION IMPEX SL | Administrador Unico | 05/05/2017 | |
BABACAT 2016 SL | Administrador Unico | 08/02/2016 | |
CHEEMA KEBAB SL | Socio Unico | 15/10/2013 | |
CHEEMA KEBAB SL | Administrador Unico | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE MUHAMMAD BABAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUHAMMAD BABAR
Empresa: ALQURESH 1974 SL
Administrador Unico
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48265 , F 1, S 8, H B 577997, I/A 1 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-08
Empresa: DIMENSION IMPEX SL
Administrador Unico
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45909 , F 115, S 8, H B 502716, I/A 1 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Empresa: BABAPAK MUNDIAL SL
Administrador Unico
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42702 , F 64, S 8, H B 414944, I/A 2 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: BABACAT 2016 SL
Administrador Unico
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 161, S 8, H B 480192, I/A 1 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: CHEEMA KEBAB SL
Administrador Unico
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 132, S 8, H GI 55308, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-17
Empresa: CHEEMA KEBAB SL
Socio Único
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 132, S 8, H GI 55308, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-17
Empresa: BABAPAK MUNDIAL SL
Administrador Unico
- Muhammad Babar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42702 , F 63, S 8, H B 414944, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-08
Información de MUHAMMAD BABAR
Mostramos los datos de MUHAMMAD BABAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUHAMMAD BABAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos