MUGUERZA RIVERO FIDEL
Informe ejecutivo de MUGUERZA RIVERO FIDEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MUGUERZA RIVERO FIDEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTES URO SL | Administrador Solidario | 29/05/2019 |
VINCULACIONES DE MUGUERZA RIVERO FIDEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGUERZA RIVERO FIDEL
Administrador Solidario
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 115, S 8, H NA 10874, I/A 7 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-31
Empresa: DEPORTES URO SL
Administrador Solidario
- Muguerza Morras Maria
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 133, S 8, H NA 12223, I/A 8 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-31
Empresa: DEPORTES URO SL
Administrador Unico
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 133, S 8, H NA 12223, I/A 8 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-31
Empresa: DEPORTES URO SL
Socio Único
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 133, S 8, H NA 12223, I/A 7 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-31
Empresa: GIRO180 SL
Consejero
- Medialdea Suarez Manuel
- Muguerza Rivero Fidel
- Sanz Vega Jose Antonio
- Zubiaurre Arrieta Lorea
Vicepresidente
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473, L 3473, F 145, S 8, H PO 46215, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-36
Empresa: GIRO180 SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473, L 3473, F 144, S 8, H PO 46215, I/A 4 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-36
Empresa: GIRO180 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473, L 3473, F 144, S 8, H PO 46215, I/A 4 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 157, S 8, H NA 26338, I/A 2 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-31
Empresa: SERVICIOS TECNICOS MANCOMUNADOS SL
Administrador Unico
- Muguerza Rivero Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 82, S 8, H NA 2591, I/A 21 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-31
Empresa: SERVICIOS DE MONTEJURRA SA
Consejero
- Aramendia Lopez Ruben
- Cayetano Oyon Jesus
- Galilea Arazuri Gregorio
- Irigoyen Aznarez Maria Jose
- Lizasoain Iñigo Andres
- Monreal Quintana Reyes
- Muguerza Rivero Fidel
- Munilla Martinez Jose
- Remirez De Ganuza Ros Carlos
- Saez De Jauregui Martinez De Guereñu Javier
- Sainz Diaz De Cerio Jose Luis
- Salvatierra Macua Jose Carmelo
- Zalduendo Ursua Jose Luis
Presidente
- Muguerza Rivero Fidel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 217, S 8, H NA 8304, I/A 29 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-31
VER MAS ACTOS
Información de MUGUERZA RIVERO FIDEL
Mostramos los datos de MUGUERZA RIVERO FIDEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGUERZA RIVERO FIDEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos