MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE
Informe ejecutivo de MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA OIZBE SA | Secretario | 12/03/2014 | |
INMOBILIARIA OIZBE SA | Consejero | 12/03/2014 | |
INMOBILIARIA OIZBE SA | Apoderado | 16/05/2011 | |
TECNICAS DE DIVISION SL | Secretario | 02/05/2011 | |
TECNICAS DE DIVISION SL | Consejero | 02/05/2011 |
VINCULACIONES DE MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE
Empresa: INMOBILIARIA OIZBE SA
Consejero
- Muguerza Ormaechea Ander
- Muguerza Ormaechea Batirtze
- Muguerza Ormaechea Oihane
Presidente
Secretario
- Muguerza Ormaechea Batirtze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 194, S 8, H BI 3367,A , I/ 14 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: INMOBILIARIA OIZBE SA
Consejero
- Muguerza Ormaechea Ander
- Muguerza Ormaechea Batirtze
- Muguerza Ormaechea Oihane
Presidente
Secretario
- Muguerza Ormaechea Batirtze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 193, S 8, H BI 3367,A , I/ 13 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-48
Empresa: INMOBILIARIA OIZBE SA
Consejero
- Muguerza Ormaechea Ander
- Muguerza Ormaechea Batirtze
- Muguerza Ormaechea Oihane
Presidente
Secretario
- Muguerza Ormaechea Batirtze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 193, S 8, H BI 3367,A , I/ 13 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-48
Empresa: INMOBILIARIA OIZBE SA
Apoderado
- Muguerza Ormaechea Batirtze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 176, S 8, H BI 3367,A , I/ 12 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-48
Empresa: TECNICAS DE DIVISION SA
Consejero
- Muguerza Ormaechea Ander
- Muguerza Ormaechea Batirtze
- Muguerza Ormaechea Oihane
Presidente
Secretario
- Muguerza Ormaechea Batirtze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 217, S 8, H BI 58447, I/A 13 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-48
Información de MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE
Mostramos los datos de MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGUERZA ORMAECHEA BATIRTZE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos